Friday, January 10, 2014

Matematika Unik (Part 1)

Posted by muhammad rifandi on Friday, January 10, 2014 in | No comments


Assalamu Alaikum,,
Matematika adalah pelajaran yang rumit, memusingkan dan membosankan. Mungkin itulah yang akan jadi jawaban bagi sebagian orang ketika ditanya "apa pendapatmu tentang matematika??". Namun, dibalik kumpulan rumus-rumus di dalam matematika, tersimpan banyak hal unik dan menarik jika kita perhatikan lebih dalam. Hal-hal apa sajakah yang unik dalam matematika??. Berikut uraiannya :

1. Penjumlahan Unik 


2. Perkalian Unik

15873 x 7 = 111111
15873 x 14 = 222222
15873 x 21 = 333333
15873 x 28 = 444444
15873 x 35 = 555555
Dan seterusnya

3. Pengolahan Angka
Hasil Pengolahan angka 6 
6 x 7 = 42 
66 x 67 = 4422 
666 x 667 = 444222 
6666 x 6667 = 44442222 
66666 x 66667 = 4444422222 
666666 x 666667 = 444444222222 
6666666 x 6666667 = 44444442222222 
66666666 x 66666667 = 4444444422222222 
666666666 x 666666667 = 444444444222222222 

Hasil pengolahan angka 9 
9 x 9 = 81 
99 x 99 = 9801 
999 x 999 = 998001 
9999 x 9999 = 99980001 
99999 x 99999 = 9999800001 
999999 x 999999 = 999998000001 
9999999 x 9999999 = 99999980000001 
99999999 x 99999999 = 9999999800000001 
999999999 x 999999999 = 999999998000000001 

Hasil pengolahan angka urut tanpa angka 8 
12345679 x 9 = 111111111 
12345679 x 18 = 222222222 
12345679 x 27 = 333333333 
12345679 x 36 = 444444444 
12345679 x 45 = 555555555 
12345679 x 54 = 666666666 
12345679 x 63 = 777777777 
12345679 x 72 = 888888888 
12345679 x 81 = 999999999 

Hasil pengolahan angka 8 
1 x 8 + 1 = 9 
12 x 8 + 2 = 98 
123 x 8 + 3 = 987 
1234 x 8 + 4 = 9876 
12345 x 8 + 5 = 98765 
123456 x 8 + 6 = 987654 
1234567 x 8 + 7 = 9876543 
12345678 x 8 + 8 = 98765432 
123456789 x 8 + 9 = 987654321 

Hasil Pengolahan angka 1 dan 9 
1 x 9 + 2 = 11 
12 x 9 + 3 = 111 
123 x 9 + 4 = 1111 
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111 
123456 x 9 + 7 = 1111111 
1234567 x 9 + 8 = 11111111 
12345678 x 9 + 9 = 111111111 
123456789 x 9 + 10 = 1111111111 
Dan seterusnya

Perpangkatan 3
13+53+33 = 153
33+73+03 = 370
33+73+13 = 371
43+03+73 = 407
14+64+34+ 44 = 1634
84+24+04+ 84 = 8208
94+44+74+ 44 = 9474
45+15+55+ 05 = 4150
45+15+55+ 15 = 4151
55+45+75+ 45 + 85 = 54748
95+25+75+ 25 + 75 = 92727
95+35+05+ 85 + 45 = 93084


0 komentar:

Post a Comment